datos+personales
51Francisco Aguilar Barquero — Saltar a navegación, búsqueda Francisco Aguilar Barquero 24° Presidente de Costa Rica 2 de septie …
52Francisco José Orlich Bolmarcich — Saltar a navegación, búsqueda Francisco José Orlich Bolmarcich 36° Presidente de Costa Rica 8 de mayo, 1962 – 8 de mayo, 1966 Precedido por Mario Echan …
53John Block — Datos personales Nombre completo John William Block Jr. Nacimiento …
54Jorge Ferraresi — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al aut …
55José María Alfaro Zamora — 1° Presidente del Estado de Costa Rica 1 de mayo, 1847 – 8 de mayo, 1847 …
56José María Montealegre Fernández — 3° Presidente de Costa Rica 29 de abril, 1860 – 8 de mayo …
57José Rafael de Gallegos y Alvarado — Saltar a navegación, búsqueda José Rafael de Gallegos y Alvarado 2° Jefe de Estado de Costa Rica Marzo, 1833 – Marzo, 1835 Precedido por Juan Mora …
58José Rodríguez Zeledón — Saltar a navegación, búsqueda José Joaquín Rodríguez Zeledón 16° Presidente de Costa Rica 8 de mayo, 1890 – 1 de mayo, 1894 Precedido por Bernardo Soto Alfaro …
59Juan Bautista Quirós Segura — 22º presidente de Costa Rica 20 de agosto, 1919 – 2 de septiembre, 1919 …
60Juan Mora Fernández — Jefe de Estado de Costa Rica …